Cloppenburg 1999/2000
VilleCloppenburg
Nom completBV Cloppenburg
DiminutifBVC
Fondation1919
StadeM&P Baudesign Arena
Site officielhttp://www.bvc-kicker.de/
Effectif Cloppenburg 1999/2000
Défenseurs
parti le : 01/07/2003
D.Naissance | 27/12/1974 |
Age | 25 ans |
parti le : 01/01/2001
D.Naissance | 20/01/1967 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 74 kg |
parti le : 01/07/2000
D.Naissance | 12/10/1967 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m93 |
parti le : 27/02/2008
D.Naissance | 21/07/1968 |
Age | 31 ans |
Taille | 1m88 |
Poids | 75 kg |
parti le : 01/07/2000
D.Naissance | 17/02/1966 |
Age | 34 ans |
parti le : 01/07/2000
D.Naissance | 16/01/1973 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m89 |
parti le : 01/07/2000
D.Naissance | 03/10/1976 |
Age | 23 ans |
parti le : 01/07/2000
D.Naissance | 12/10/1967 |
Age | 32 ans |
Milieux de terrain
parti le : 18/11/2000
D.Naissance | 22/07/1969 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m76 |
Poids | 75 kg |
parti le : 01/07/2000
D.Naissance | 10/07/1966 |
Age | 33 ans |
parti le : 01/07/2001
D.Naissance | 30/09/1968 |
Age | 31 ans |
Taille | 1m81 |
Poids | 82 kg |
parti le : 01/01/2001
D.Naissance | 04/06/1972 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m73 |
Poids | 69 kg |
parti le : 01/01/2001
D.Naissance | 21/09/1975 |
Age | 24 ans |
Attaquants
parti le : 01/07/2001
D.Naissance | 07/08/1971 |
Age | 28 ans |
parti le : 01/07/2000
D.Naissance | 18/09/1974 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m82 |
Poids | 74 kg |
parti le : 01/07/2000
D.Naissance | 12/06/1971 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m91 |
Poids | 85 kg |
parti le : 01/01/2000
D.Naissance | 28/04/1969 |
Age | 31 ans |
Taille | 1m87 |
Poids | 81 kg |
Entraîneur
Membres du staff
Rainer Scholz | Arrivé le : 30/09/1999 |
entraîneur adjoint | Parti le : 31/08/2001 |
Transferts : arrivés
Joueurs arrivés | |||||
01/07 | 01/07/1999 | Uwe Andrew | Ahlen | ||
01/07 | 01/07/1999 | Horst Elberfeld | Gütersloh | ||
01/07 | 01/07/1999 | Michael Hennig | VfB Oldenburg | ||
01/07 | 01/07/1999 | J.-U. Klütz | VfB Oldenburg | ||
01/07 | 01/07/1999 | Stefan Rusnak | Dukla BB | ||
01/07 | 01/07/1999 | Kay Stisi | Free | ||
01/07 | 01/07/1999 | Andrew Uwe | Ahlen | ||
01/07 | 01/07/1999 | N. A. Welbeck | Okwahu | ||
11/11 | 11/11/1999 | M. Sellmann | Sarrebruck | ||
01/01 | 01/01/2000 | Jozef Valkucak | Tatran Presov | ||
Membres du staff arrivés | |||||
30/09 | 30/09/1999 | Rainer Scholz | Herzlake | entraîneur adjoint | |
19/10 | 19/10/1999 | Hubert Huring | Wilhelmshaven | entraîneur | |
01/01 | 01/01/2000 | Franz Gerber | Hannover 96 | entraîneur |
Transferts : départs
Joueurs partis | |||||
01/07 | 01/07/1999 | Frank Buschmann | Grevenmacher | ||
01/07 | 01/07/1999 | C. Neidhart | VfB Oldenburg | ||
01/07 | 01/07/1999 | S. Stojanovic | Ethnikos A | ||
01/01 | 01/01/2000 | Leonardo Manzi | Internacional | ||
Joueurs partis à la retraite | |||||
01/07 | 01/07/1999 | Boris Ekmescic | Retired | ||
01/07 | 01/07/1999 | S. Lieskovsky | Retired | ||
Membres du staff partis | |||||
02/09 | 02/09/1999 | W. Steinbach | VfB Oldenburg | entraîneur |
Commentaires