Stade Tamponnaise 1995
MiastoLe Tampon
Pełna nazwaUS Stade Tamponnaise
Zdrobnienie St. Tampon
Data założenia1982
Rok rozwiązania2014
Stadion Klébert Picard
Kadra Stade Tamponnaise 1995
Napastnicy
Odszedł : 01/12/1995
Data ur. | 07/05/1960 |
Wiek | 35 lat |
Wzrost | 1m82 |
Waga | 75 kg |
Odszedł : 01/07/1996
Data ur. | 06/03/1963 |
Wiek | 32 lat |
Wzrost | 1m72 |
Waga | 70 kg |
Odszedł : 01/07/1995
Data ur. | 23/01/1956 |
Wiek | 39 lat |
Wzrost | 1m81 |
Waga | 77 kg |
Trener
Transfers: In
Zawodnicy przychodzący | |||||
01/07 | 01/07/1995 | J.-R. Faucher | Saint-Leu VO | ||
Pracownicy przychodzący | |||||
01/07 | 01/07/1995 | Marc Collat | Créteil | Trener | |
01/07 | 01/07/1995 | J.-R. Faucher | Saint-Leu VO | Trener |
Transfers: Out
Zawodnicy odchodzący | |||||
Zawodnicy kończący karierę | |||||
01/07 | 01/07/1995 | G. N'Gouete | Retired | ||
Pracownicy odchodzący | |||||
31/12 | 31/12/1994 | Farès Bousdira | Marsouins | Trener | |
30/11 | 30/11/1995 | Marc Collat | Saint-Brieuc | Trener |
Komentarze