Vicenza 1981/1982
MiastoVicenza
Pełna nazwaL.R. Vicenza Virtus
Data założenia1902
Stadion Stadio Romeo Menti
Oficjalna strona internetowahttps://www.lrvicenza.net/
Kadra Vicenza 1981/1982
Bramkarze
Odszedł : 01/07/1983
Data ur. | 06/10/1961 |
Wiek | 20 lat |
Wzrost | 1m80 |
Waga | 75 kg |
Odszedł : 01/07/1982
Data ur. | 03/11/1962 |
Wiek | 19 lat |
Wzrost | 1m86 |
Waga | 75 kg |
Odszedł : 01/07/1983
Data ur. | 18/04/1950 |
Wiek | 32 lat |
Wzrost | 1m81 |
Waga | 73 kg |
Obrońcy
Odszedł : 01/07/1982
Data ur. | 15/09/1962 |
Wiek | 19 lat |
Wzrost | 1m82 |
Waga | 76 kg |
Odszedł : 30/10/1981
Data ur. | 25/01/1955 |
Wiek | 27 lat |
Wzrost | 1m82 |
Waga | 70 kg |
Odszedł : 01/07/1984
Data ur. | 25/03/1962 |
Wiek | 20 lat |
Wzrost | 1m79 |
Odszedł : 01/07/1982
Data ur. | 04/01/1962 |
Wiek | 20 lat |
Wzrost | 1m70 |
Waga | 65 kg |
Odszedł : 01/07/1983
Data ur. | 07/03/1956 |
Wiek | 26 lat |
Wzrost | 1m77 |
Pomocnicy
Odszedł : 01/07/1987
Data ur. | 19/01/1961 |
Wiek | 21 lat |
Wzrost | 1m68 |
Waga | 64 kg |
Odszedł : 01/07/1983
Data ur. | 16/02/1961 |
Wiek | 21 lat |
Wzrost | 1m77 |
Waga | 74 kg |
Odszedł : 01/07/1982
Data ur. | 21/07/1947 |
Wiek | 34 lat |
Wzrost | 1m82 |
Waga | 78 kg |
Odszedł : 01/07/1982
Data ur. | 23/08/1950 |
Wiek | 31 lat |
Wzrost | 1m78 |
Waga | 70 kg |
Odszedł : 01/07/1983
Data ur. | 08/07/1960 |
Wiek | 21 lat |
Wzrost | 1m70 |
Waga | 68 kg |
Napastnicy
Odszedł : 01/07/1984
Data ur. | 05/04/1954 |
Wiek | 28 lat |
Trener
Transfers: In
Zawodnicy przychodzący | |||||
01/07 | 01/07/1981 | E. Dal Bianco | |||
01/07 | 01/07/1981 | Luigi Del Neri | Sampdoria | ||
01/07 | 01/07/1981 | Dario Dona | |||
01/07 | 01/07/1981 | Oriano Grop | SPAL | ||
01/07 | 01/07/1981 | Fabio Marangon | Prato | ||
01/07 | 01/07/1981 | Maurizio Memo | Atalanta | ||
01/07 | 01/07/1981 | Eligio Nicolini | Ternana | Powrót z wypożyczenia |
Transfers: Out
Zawodnicy odchodzący | |||||
01/07 | 01/07/1981 | Sauro Catellani | Parma FC | ||
01/07 | 01/07/1981 | Renato Faloppa | Nieznany | ||
01/07 | 01/07/1981 | A. Magnani | Casale | ||
01/07 | 01/07/1981 | Enzo Mocellin | Ternana | ||
01/07 | 01/07/1981 | Dino Pagliari | Ternana | ||
01/07 | 01/07/1981 | Paolo Rosi | Sampdoria | ||
01/07 | 01/07/1981 | Mauro Sandreani | Modena | ||
01/07 | 01/07/1981 | Plinio Serena | Forli | ||
01/07 | 01/07/1981 | Ugo Tosetto | Modena | ||
01/10 | 01/10/1981 | M. Briaschi | Genoa | ||
30/10 | 30/10/1981 | Giorgio Carrera | Bologna FC | ||
01/11 | 01/11/1981 | Dario Dona | Bologna FC | ||
Zawodnicy kończący karierę | |||||
01/07 | 01/07/1981 | Giuseppe Erba | Zakończył karierę | ||
01/07 | 01/07/1981 | Ernesto Galli | Zakończył karierę | ||
01/07 | 01/07/1981 | Giancarlo Salvi | Zakończył karierę |
Ranking ostatnich 10 latOstatnio zaktualizowane 31/08/2024 o 19:20
Ten ranking jest wyliczony na podstawie sumy ligowych spotkań kraju między 1972 i 1982 ważonej przez poziom turnieju, w którym występowały zespoły. Punkty za mecz są wyliczane w oparciu o zasadę 3-punktowego zwycięstwa oraz 1-punktowego remisu.
11 | Ascoli | 1.44 pkt./m. | |
12 | Cagliari | 1.29 pkt./m. | |
13 | Catanzaro | 1.29 pkt./m. | |
14 | Hellas Verona | 1.19 pkt./m. | |
15 | Cesena FC | 1.28 pkt./m. | |
16 | Vicenza | 1.25 pkt./m. | |
17 | Sampdoria | 1.21 pkt./m. | |
18 | Genoa | 1.32 pkt./m. | |
19 | Avellino | 1.25 pkt./m. | |
20 | Foggia | 1.28 pkt./m. | |
21 | Atalanta Bergamo | 1.25 pkt./m. |
Pierwsze dane zebrane na footballdatabase.eu w dniu 17/09/1972. Wszelkie informacje zebrane przed tą datą, jeżeli istnieją, mogą być niekompletne.
Komentarze