Sangiovannese 2003/2004
citySan Giovanni in Persiceto
Nombre completoAC Sangiovannese 1927
Fundación1927
EstadioGiovanni Valdarno
Sitio web oficialhttp://www.sangiovannese.com/
Plantilla Sangiovannese 2003/2004
Defensores
Se fue el : 01/07/2004
F. Nacimiento | 01/11/1973 |
Edad | 30 años |
Tamaño | 1m84 |
Peso | 79 kg |
Se fue el : 28/07/2008
F. Nacimiento | 07/10/1970 |
Edad | 33 años |
Tamaño | 1m81 |
Peso | 70 kg |
Se fue el : 01/07/2005
F. Nacimiento | 01/09/1984 |
Edad | 19 años |
Tamaño | 1m77 |
Peso | 74 kg |
Se fue el : 01/07/2004
F. Nacimiento | 05/03/1979 |
Edad | 25 años |
Tamaño | 1m83 |
Peso | 82 kg |
Se fue el : 01/07/2004
F. Nacimiento | 15/05/1983 |
Edad | 21 años |
Tamaño | 1m86 |
Peso | 79 kg |
Se fue el : 27/06/2006
F. Nacimiento | 23/07/1980 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m83 |
Peso | 71 kg |
Se fue el : 01/07/2005
F. Nacimiento | 24/02/1971 |
Edad | 33 años |
Tamaño | 1m81 |
Peso | 80 kg |
Mediocampos
Se fue el : 01/07/2004
F. Nacimiento | 11/10/1970 |
Edad | 33 años |
Tamaño | 1m79 |
Peso | 72 kg |
Se fue el : 01/07/2005
F. Nacimiento | 22/06/1973 |
Edad | 31 años |
Tamaño | 1m72 |
Peso | 67 kg |
Se fue el : 01/07/2005
F. Nacimiento | 03/10/1977 |
Edad | 26 años |
Tamaño | 1m84 |
Peso | 77 kg |
Se fue el : 01/07/2005
F. Nacimiento | 16/02/1983 |
Edad | 21 años |
Se fue el : 01/01/2004
F. Nacimiento | 29/03/1983 |
Edad | 21 años |
Tamaño | 1m82 |
Peso | 75 kg |
Se fue el : 01/07/2004
F. Nacimiento | 27/03/1976 |
Edad | 28 años |
Tamaño | 1m78 |
Peso | 64 kg |
Se fue el : 01/07/2008
F. Nacimiento | 06/01/1974 |
Edad | 30 años |
Tamaño | 1m82 |
Peso | 75 kg |
Se fue el : 01/11/2003
F. Nacimiento | 13/04/1979 |
Edad | 25 años |
Delanteros
Se fue el : 01/07/2008
F. Nacimiento | 24/02/1968 |
Edad | 36 años |
Tamaño | 1m68 |
Peso | 67 kg |
Se fue el : 01/07/2004
F. Nacimiento | 25/06/1972 |
Edad | 32 años |
Tamaño | 1m84 |
Peso | 78 kg |
Entrenador
Transferrencias: Alta
Altas / Jugadores | |||||
01/07 | 01/07/2003 | Riccardo Bolzan | Conegliano | ||
01/07 | 01/07/2003 | M. L. Grego | Sancolombano | ||
01/07 | 01/07/2003 | D. Proietti | Cesena FC | ||
01/07 | 01/07/2003 | Fabio Prosperi | Castel di Sangro | Gratís | |
01/07 | 01/07/2003 | G. B. Scugugia | Aglianese | ||
01/07 | 01/07/2003 | Luca Tognozzi | Sansovino | ||
06/12 | 06/12/2003 | P. D. Rocco | Pistoiese | Gratís | |
01/01 | 01/01/2004 | M. Farris | Nocerina | Gratís | |
01/01 | 01/01/2004 | Manolo Gennari | Cittadella | ||
Altas / Técnicos | |||||
01/07 | 01/07/2003 | Maurizio Sarri | Sansovino | entrenador |
Transferrencias: Baja
Bajas / Jugadores | |||||
01/07 | 01/07/2003 | Luca Ceccarelli | Cesena FC | ||
01/07 | 01/07/2003 | Orazio Millesi | Cuneo | ||
01/07 | 01/07/2003 | D. Moscardelli | Triestina | ||
01/11 | 01/11/2003 | M. L. Grego | Prato | ||
01/01 | 01/01/2004 | Srdjan Novkovic | Vojvodina | ||
Bajas / Técnicos | |||||
01/07 | 01/07/2003 | G. Sannino | Varese | entrenador |
Comentarios