Ilhwa Chunma 1997
citySeongnam
Nombre completoIlhwa Chunma Football Club
Fundación1989
Sitio web oficialhttps://www.seongnamfc.com
Plantilla Ilhwa Chunma 1997
Porteros
Se fue el : 01/01/1999
F. Nacimiento | 31/05/1963 |
Edad | 34 años |
Tamaño | 1m89 |
Peso | 83 kg |
Se fue el : 01/01/2000
F. Nacimiento | 12/01/1960 |
Edad | 37 años |
Tamaño | 1m89 |
Peso | 75 kg |
Se fue el : 01/01/2009
F. Nacimiento | 25/12/1973 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m85 |
Peso | 84 kg |
Defensores
Se fue el : 01/07/2000
F. Nacimiento | 16/06/1973 |
Edad | 24 años |
Tamaño | 1m93 |
Peso | 88 kg |
Se fue el : 01/01/1999
F. Nacimiento | 11/03/1971 |
Edad | 26 años |
Tamaño | 1m74 |
Se fue el : 01/01/1998
F. Nacimiento | 05/03/1965 |
Edad | 32 años |
Tamaño | 1m77 |
Peso | 67 kg |
Se fue el : 01/01/2004
F. Nacimiento | 22/05/1974 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m85 |
Mediocampos
Se fue el : 01/01/2005
F. Nacimiento | 11/10/1970 |
Edad | 26 años |
Se fue el : 01/01/1999
F. Nacimiento | 08/08/1970 |
Edad | 26 años |
Se fue el : 01/07/1999
F. Nacimiento | 19/07/1971 |
Edad | 25 años |
Tamaño | 1m79 |
Se fue el : 01/07/1999
F. Nacimiento | 25/08/1969 |
Edad | 27 años |
Delanteros
Se fue el : 01/01/1999
F. Nacimiento | 11/04/1969 |
Edad | 28 años |
Tamaño | 1m79 |
Peso | 72 kg |
Se fue el : 01/01/1998
F. Nacimiento | 24/07/1967 |
Edad | 29 años |
Se fue el : 01/01/2004
F. Nacimiento | 17/08/1973 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m92 |
Peso | 84 kg |
Se fue el : 28/01/1999
F. Nacimiento | 07/08/1972 |
Edad | 24 años |
Tamaño | 1m77 |
Peso | 72 kg |
Entrenador
Transferrencias: Alta
Altas / Jugadores | |||||
01/01 | 01/01/1997 | Stanley Aboraa | Ekrene | ||
01/01 | 01/01/1997 | Sang-kwang Cha | Bucheon | ||
01/01 | 01/01/1997 | Jung-jae Kim | |||
01/01 | 01/01/1997 | Rubenilson | Nice | ||
01/07 | 01/07/1997 | Ki-hong Paek | Pohang | ||
01/07 | 01/07/1997 | Pensée Billong | Tampico | ||
Altas / Técnicos | |||||
18/12 | 18/12/1996 | René Desaeyere | KSK Beveren | entrenador |
Transferrencias: Baja
Bajas / Jugadores | |||||
31/12 | 31/12/1996 | Jeong-woon Ko | Cerezo | ||
01/01 | 01/01/1997 | Ju-po Oh | Shenzhen | ||
01/01 | 01/01/1997 | Nam-yul Park | Sangmu | ||
01/01 | 01/01/1997 | G. Stepushkin | Anyang | ||
01/01 | 01/01/1997 | A. Sydelnykov | CSKA Moscow | ||
Bajas / Préstamo | |||||
01/01 | 01/01/1997 | Yeong-jin Lee | Sangmu | Préstamo | |
Jugadores jubilados | |||||
01/01 | 01/01/1997 | Jong-hwa Lee | Retired |
Comentarios